Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Fraktion SPD | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Schulkommission | | Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Haupt- und Finanzausschuss | | Mitglied | Mitglied | 04.02.2015 | 31.03.2016 | von 04.02.2015 bis 31.03.2016 | Mitglied | Mitglied |
Fraktion SPD | | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 01.04.2016 | 01.08.2016 | von 01.04.2016 bis 01.08.2016 | |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.07.2016 | von 01.04.2016 bis 31.07.2016 | |
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur | | Mitglied | Mitglied | 25.04.2016 | 31.07.2016 | von 25.04.2016 bis 31.07.2016 | Mitglied | Mitglied |